Daniela Spitteler
wohnhaft in Basel, aus Bennwil Aktuelle Mandate: Spitteler Electronic & Consulting GmbH Verbundene Personen: Urs Spitteler, Adriana Spitteler So bleiben Sie über "Daniela Spitteler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniela Spitteler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Daniela Spitteler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniela Spitteler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Daniela Spitteler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Daniela Spitteler arbeiten
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Privatpersonen mit dem Namen Daniela Spitteler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Daniela Spitteler
Publikationsnummer: HR02-1005015800, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
A111 Power of Conference Service GmbH, in Seewen, CHE-225.258.679, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3295887).
Firma neu:
A111 Power of Conference Service GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.09.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitteler, Adriana, von Bennwil, in Vancouver (CA), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in 100 Mile House (CA), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Spitteler, Urs, von Bennwil, in Vancouver (CA), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in 100 Mile House (CA)];
Spitteler, Daniela, von Bennwil, in Basel, Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2794943, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
A111 Power of Conference Service GmbH, bisher in Luzern, CHE-225.258.679, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016).
Gründungsstatuten:
06.12.2013.
Statutenänderung:
16.03.2016.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Bechburgerstr. 12, 4052 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitteler, Adriana, von Bennwil, in 100 Mile House (CA), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Spitteler, Daniela, von Bennwil, in Basel, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2668859, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
A111 Power of Conference Service GmbH, in Luzern, CHE-225.258.679, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2014, Publ. 1288893).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kopkau, Tanja, deutsche Staatsangehörige, in Köniz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitteler, Adriana, von Bennwil, in 100 Mile House (CA), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Spitteler, Daniela, von Bennwil, in Basel, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.